KRS 0000284333
NIP1010004129
REGON02047384600000
Nazwa"PALMRIDGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPALMRIDGE
Data rejestracji 06 lip 2007 (17 lat temu) 06 lip 2007
Data usunięcia 20 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 37, STANKOWICE, 58-420, LEŚNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ STROJECKI
Wspólnik
2007-07-06
2009-09-02
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MICHAEL PALMER
Wspólnik
2009-09-02
2012-09-20
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MICHAEL PALMER
Likwidator
2010-12-31
2012-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA MAGDALENA STROJECKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-06
2009-09-02
MICHAEL PALMER
PREZES ZARZĄDU
2009-09-02
2010-12-31
2007-07-06
2009-05-27
"PALMIRDGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-27
2010-12-31
"PALMRIDGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie