KRS 0000284198
NIP5560801011
REGON00045826500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DĄBROWIE BISKUPIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W DĄBROWIE BISKUPIEJ
Data rejestracji 17 lip 2007 (17 lat temu) 17 lip 2007
Data usunięcia 30 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TOPOLOWA, 17, DĄBROWA BISKUPIA, 88-133, DĄBROWA BISKUPIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHTADEUSZ OLEJNIK
Likwidator
2011-10-24
2012-10-30
ANDRZEJ SROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2012-10-30
WOJCIECH ZYGMUNT POSADZY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2012-10-30
STANISŁAW KOSTKA SKOWRON
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2011-03-22
ADAM JAN ALEKSANDRZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2012-10-30
STANISŁAW BARTKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2012-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
STANISŁAW ANTONI MAJCHRZAK
PREZES
2007-07-17
2008-12-08
MONIKA TYLOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-17
2008-12-08
SŁAWOMIR PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-17
2008-12-08
IGNACY ADAMCZYK
PREZES
2008-12-08
2009-10-29
WŁADYSŁAW SZMANGIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-08
2009-10-29
STANISŁAW KULBAKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-08
2011-03-22
TADEUSZ OLEJNIK
PREZES
2009-10-29
2012-10-30
STANISŁAW KOSTKA SKOWRON
CZŁONEK
2011-03-22
2012-10-30
2007-07-17
2011-10-24
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DĄBROWIE BISKUPIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie