KRS 0000284087
NIP8542325412
REGON32039505400000
Nazwa"WIATRAK INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWIATRAK INWEST
Data rejestracji 16 lip 2007 (17 lat temu) 16 lip 2007
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 75, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4021Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4022Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)DINAND PETER VAN OS
Beneficjent
1953-07-28
FRANCISCUS MARTINUS NOUWENS
Beneficjent
1938-09-13
MARINUS VAN OS
Beneficjent
1950-11-08
FRANCISCUS MARTINUS NOUWENS
zgłaszający - członek zarządu
1938-09-13
DINAND PETER VAN OS
Wspólnik
2007-07-16
2023-01-16
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
1953-07-28
MARINUS VAN OS
Wspólnik
2007-07-16
2023-01-16
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
1950-11-08
FRANCISCUS MARTINUS NOUWENS
Wspólnik
2007-07-16
2023-01-16
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
1938-09-13
DINAND PETER VAN OS
Likwidator
2022-05-24
2023-01-16
1953-07-28
DINAND PETER VAN OS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
FRANCISCUS MARTINUS NOUWENS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARINUS VAN OS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SAMOISTNA.
FRANCISCUS MARTINUS NOUWENS
PREZES ZARZĄDU
2007-07-16
2022-05-24
1938-09-13
DINAND PETER VAN OS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2022-05-24
1953-07-28
2007-07-16
2022-05-24
"WIATRAK INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-16
2007-10-11
LOTNIKÓW, 28, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie