KRS 0000283950
NIP6762352752
REGON12050483900000
NazwaRESTBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRESTBAR
Data rejestracji 29 cze 2007 (17 lat temu) 29 cze 2007
Data usunięcia 11 mar 2022 11 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁONECZNIKOWA, 6A, KRAKÓW, 30-213, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762352752
data rejestracji 01 sie 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPRZEMYSŁAW DYLĄG
reprezentant
PRZEMYSŁAW DYLĄG
Beneficjent
MICHAŁ RYSZARD SALATA
Beneficjent
MICHAŁ RYSZARD SALATA
Wspólnik
2007-06-29
2022-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW DYLĄG
Wspólnik
2007-06-29
2022-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW DYLĄG
Likwidator
2018-08-02
2022-03-11
PRZEMYSŁAW DYLĄG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ RYSZARD SALATA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA 100.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW DYLĄG
PREZES
2007-06-29
2010-09-30
ANDRZEJ AGENOR BORCZ
PREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2011-10-06
MICHAŁ RYSZARD SALATA
PREZES
2011-10-06
2015-05-11
PRZEMYSŁAW DYLĄG
PREZES ZARZĄDU
2015-05-11
2018-08-02
2007-06-29
2008-02-04
D&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-04
2018-08-02
RESTBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-29
2008-01-25
PLAC SZCZEPAŃSKI, 2, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
2008-01-25
2015-06-12
ŚW. JANA, 16, KRAKÓW, 31-018, KRAKÓW, POLSKA
2015-06-12
2016-04-19
UL. ŚW. JANA, 15, KRAKÓW, 31-017, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie