KRS 0000283867
NIP6292378664
REGON24071809400000
NazwaPRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO-TECH
Data rejestracji 20 lip 2007 (17 lat temu) 20 lip 2007
Data usunięcia 10 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUDNA, 43, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCHMARIAN HETMAŃCZYK
Beneficjent
WIESŁAW DUBIEL
Beneficjent
WIESŁAW DUBIEL
reprezentant
WIESŁAW DUBIEL
Wspólnik
2007-07-20
2023-10-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARIAN HETMAŃCZYK
Wspólnik
2007-07-20
2023-10-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ADAM CHRZANOWSKI
Wspólnik
2009-08-05
2023-10-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
WIESŁAW DUBIEL
Likwidator
2016-08-25
2023-10-10
MARIAN HETMAŃCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIESŁAW DUBIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MARIAN HETMAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2009-08-05
WIESŁAW DUBIEL
PREZES ZARZĄDU
2009-08-05
2016-08-25
2007-07-20
2016-08-25
PRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie