KRS 0000283627
NIP5591786347
REGON09254652300000
NazwaPPH "DREW-MONT" RAFAŁ I BARBARA SULKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPPH "DREW-MONT" RAFAŁ I BARBARA SULKOWSCY
Data rejestracji 28 cze 2007 (17 lat temu) 28 cze 2007
Data usunięcia 16 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TLEŃSKA, 5, ŁĄŻEK, 86-150, OSIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5591786347
data rejestracji 04 maj 2000
status Czynny
14116022020000000247283040
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74105011391000009032152218
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWEBARBARA JOLANTA SULKOWSKA
Beneficjent
RAFAŁ KRZYSZTOF SULKOWSKI
Beneficjent
BARBARA JOLANTA SULKOWSKA
reprezentant
RAFAŁ KRZYSZTOF SULKOWSKI
reprezentant
RAFAŁ KRZYSZTOF SULKOWSKI
Wspólnik
2007-06-28
2017-01-16
BARBARA SULKOWSKA
Wspólnik
2007-06-28
2017-01-16
Wspólnik
2016-03-01
2017-01-16
36322272000000
BARBARA JOLANTA SULKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
RAFAŁ KRZYSZTOF SULKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDZIE REPREZENTOWAŁ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ SAMOISTNIE.
RAFAŁ KRZYSZTOF SULKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-28
2017-01-16
BARBARA SULKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-28
2017-01-16
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-01
2017-01-16
36322272000000
2007-06-28
2017-01-16
SPÓŁKA JAWNA
2007-06-28
2017-01-16
PPH "DREW-MONT" RAFAŁ I BARBARA SULKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
2007-06-28
2017-01-16
TLEŃSKA, 5, ŁĄŻEK, 86-150, OSIE, POLSKA
2015-03-04
2017-01-16
1629Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2015-03-04
2017-01-16
3109Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
2015-03-04
2017-01-16
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-03-04
2017-01-16
1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2015-03-04
2017-01-16
1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2015-03-04
2017-01-16
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2015-03-04
2017-01-16
5530Z - POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie