KRS 0000283019
NIP1181923587
REGON14100191200000
NazwaROTEIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROTEIRO
Data rejestracji 18 cze 2007 (17 lat temu) 18 cze 2007
Data usunięcia 26 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 52, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPIOTR ZENON HARTON
Wspólnik
2007-06-18
2012-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
ANNA GRODEK
Wspólnik
2012-04-20
2014-01-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
MONA.M. DARAIWE
Wspólnik
2014-01-03
2018-10-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
RAFAŁ MARIUSZ BACHAN
Wspólnik
2007-06-18
2010-04-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
PIOTR ZENON HARTON
Prokurent
2007-06-18
2010-04-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄC JEDNOOSOBOWO
RAFAŁ MARIUSZ BACHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-18
2010-04-30
PIOTR ZENON HARTON
PREZES ZARZĄDU
2010-04-30
2012-04-20
ANNA GRODEK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-20
2014-01-03
MONA.M. DARAIWE
PREZES ZARZĄDU
2014-01-03
2018-10-26
2007-06-18
2010-04-30
PĘCICKA, 7, WARSZAWA, 01-688, WARSZAWA, POLSKA
2010-04-30
2012-04-20
WSPÓLNA, 65, WARSZAWA, 01-688, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-20
2014-01-03
WSPÓLNA, 65, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie