KRS 0000282905
NIP1251453076
REGON14103269200000
NazwaLIONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIONATURA
Data rejestracji 21 cze 2007 (17 lat temu) 21 cze 2007
Data usunięcia 16 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWITOLD STANISŁAW PŁUSA
Wspólnik
2007-06-21
2019-12-16
340 UDZIAŁÓW-17.000 ZŁ
DARIUSZ WŁOSEK
Wspólnik
2007-06-21
2019-12-16
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 500 ZŁOTYCH
ANDRZEJ STANISŁAW GRABOWSKI
Wspólnik
2007-06-21
2009-07-29
330 UDZIAŁÓW, 16.500 ZŁ
ANNA MARIA ŁUBIŃSKA
Wspólnik
2011-10-17
2019-12-16
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
DARIUSZ WŁOSEK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-21
2019-12-16
WITOLD STANISŁAW PŁUSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-21
2019-12-16
ANDRZEJ STANISŁAW GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-21
2009-07-29
ANNA MARIA ŁUBIŃSKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2011-10-17
2019-12-16
2007-06-21
2011-10-17
"LUX VITALE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-21
2009-07-29
GDYŃSKA, 2, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
2009-07-29
2011-10-17
WIERTNICZA, 162, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie