KRS 0000282715
NIP5832982619
REGON22043530200000
NazwaKANCELARIA PRAWNA JACEK GAIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKANCELARIA PRAWNA JACEK GAIK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 13 cze 2007 (17 lat temu) 13 cze 2007
Data usunięcia 22 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ZEUSA, 37 A, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNASŁAWOMIR KRZYSZTOF KOWALCZYK
Wspólnik
2007-06-13
2008-09-03
JACEK PIOTR GAIK
Wspólnik
2007-06-13
2020-12-22
MARTA KAROLINA NANOWSKA
Wspólnik
2008-09-03
2020-12-22
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR KRZYSZTOF KOWALCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-13
2008-09-03
JACEK PIOTR GAIK
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-13
2020-12-22
MARTA KAROLINA NANOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-09-03
2020-12-22
2007-06-13
2011-03-30
SZAFARNIA, 10, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie