KRS 0000282522
NIP5372458614
REGON06024760400000
Nazwa"SANARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANARA
Data rejestracji 13 cze 2007 (17 lat temu) 13 cze 2007
Data usunięcia 02 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIĘDZYRZEC PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERIISAMVEL NAZAROV
Wspólnik
2007-06-13
2018-10-02
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
BOGDAN LOYIK
Wspólnik
2007-06-13
2018-10-02
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
OKSANA LOYIK
Wspólnik
2007-06-13
2018-10-02
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
SAMVEL NAZAROV
PREZES
2007-06-13
2018-10-02
BOGDAN LOYIK
WICEPREZES
2007-06-13
2018-10-02
OKSANA LOYIK
WICEPREZES
2007-06-13
2018-10-02
2007-06-13
2017-01-05
KORDIANA, 4, MIĘDZYRZEC PODLASKI, 21-560, MIĘDZYRZEC PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie