KRS 0000282326
NIP7521415730
REGON16013983400000
NazwaNAMYSŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RZEPAKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAMYSŁOWSKA PRODUCENTÓW RZEPAKU
Data rejestracji 05 cze 2007 (17 lat temu) 05 cze 2007
Data usunięcia 30 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KWIATOWA, 2, BUKOWIE, 46-115, BUKOWIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHLESŁAW ANTONI DĘBICKI
Likwidator
2012-10-30
2013-09-30
CZESŁAW WOJTOWICZ
Likwidator
2012-10-30
2013-09-30
WACŁAW MAREK FIOŁKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2013-09-30
HENRYK RACHLAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2013-09-30
CZESŁAW WOJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2011-05-30
KAROLINA GROCHOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-30
2013-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
KRZYSZTOF STASZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-05
2011-05-30
LESŁAW ANTONI DĘBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-05
2012-10-30
CZESŁAW WOJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-30
2012-10-30
2007-06-05
2012-10-30
NAMYSŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RZEPAKU
2007-06-05
2010-07-19
RYCHNÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie