KRS 0000281936
NIP5272542143
REGON14097809400000
NazwaEDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDI POLSKA
Data rejestracji 31 maj 2007 (17 lat temu) 31 maj 2007
Data usunięcia 15 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOKOTOWSKA, 55, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 525000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAWspólnik
2007-05-31
2012-02-24
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52000 ZŁ
14097813100000
MARCIN ROBERT GUTAJ
Wspólnik
2008-04-30
2008-07-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MARTINISATION (LONDON) LIMITED
Wspólnik
2012-02-24
2013-02-14
473 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 473.000,00 ZŁOTYCH
PIERS SCOTT SHEPHERD
Wspólnik
2013-02-14
2014-05-06
473 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 473.000 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ PIECHOWICZ
Wspólnik
2014-05-06
2016-07-15
473 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 473.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN ROBERT GUTAJ
Prokurent
2015-12-09
2016-07-15
PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ROBERT GUTAJ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2013-02-14
SHATISH PATEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-30
2011-10-17
BARTŁOMIEJ PIOTR PIECHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2016-07-15
2007-05-31
2008-07-15
PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-15
2011-06-11
PUŁAWSKA, 38, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2011-06-11
2012-04-19
JEDNOŚCI, 30G, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
2012-04-19
2014-01-17
JEDNOŚCI, 30D, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie