KRS 0000281857
NIP8952037658
REGON36035959300000
NazwaFUNDACJA EDUKACJI I KULTURY TIKKUN OLAM
Krótka nazwaEDUKACJI I KULTURY TIKKUN OLAM
Data rejestracji 30 maj 2007 (17 lat temu) 30 maj 2007
Data usunięcia 22 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. SIERADZKA, 5, WROCŁAW, 50-568, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SZKOL@TIKKUNOLAM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8531C LICEA PROFILOWANE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHEWA DONATA SOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-30
2015-03-09
DOROTA MARZENA KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-11
2021-06-22
ELŻBIETA SZYDŁOWSKA AUGUSTAK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-09
2021-06-22
BARTOSZ KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-09
2017-01-11
JOANNA KAWULOK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-09
2017-01-11
GRAŻYNA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-30
2015-03-09
MARCIN JERZY KAMOLA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-11
2021-06-22
PIOTR SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-15
2021-06-22
EWELINA KUSAK KOPEĆ
Powiernik
2017-10-20
2021-06-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiFUNDACJĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
LUCYNA HALINA ROJZEN SIEDLECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-09
2021-06-22
BOŻENA JOANNA WILK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-30
2015-03-09
ADRIANA MAGDALENA ŁAZEBNA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-09
2021-06-22
LUCYNA HALINA ROJZEN SIEDLECKA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-30
2015-03-09
2007-05-30
2015-03-09
FUNDACJA OŚWIATOWA ETZ CHAIM
2015-03-09
2017-10-20
FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY TIKKUN OLAM
2017-10-20
2021-06-18
FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY TIKKUN OLAM W UPADŁOŚCI
2007-05-30
2015-03-09
MACEDOŃSKA, 7, WROCŁAW, 51-113, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie