KRS 0000281623
NIP5993006452
REGON08017568000000
Nazwa"LANDOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLANDOTECH
Data rejestracji 19 cze 2007 (17 lat temu) 19 cze 2007
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. JERZEGO, 1A, WROCŁAW, 50-018, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 101000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4652 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJALEKSANDRA KOZŁOWSKA
Wspólnik
2007-06-19
2010-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ZOFIA BIELSKA
Wspólnik
2007-06-19
2009-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
JOZIAS JUSTINUS FIERET
Wspólnik
2010-03-10
2011-05-31
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.000 ZŁ
ŁUKASZ SMYK
Wspólnik
2011-05-31
2014-12-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
JAKUB RUTKA
Wspólnik
2011-05-31
2014-12-10
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51000,00 ZŁ
DARIUSZ LUDWIK ŻYTKIEWICZ
Prokurent
2007-06-19
2009-02-23
SAMOISTNA
JAKUB TOMASZ RUTKA
Prokurent
2013-11-05
2014-08-05
SAMOISTNA, NIEOGRANICZONA
ŁUKASZ SMYK
Prokurent
2013-05-29
2013-11-05
PROKURA SAMOISTNA NIEOGRANICZONA
HENNADII BOROVYK
Likwidator
2014-08-05
2014-12-10
1984-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA KOZŁOWSKA
CZŁONEK
2007-06-19
2010-03-10
JOZIAS JUSTINUS FIERET
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2011-05-31
JAKUB RUTKA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-31
2013-11-05
ŁUKASZ SMYK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-05
2014-08-05
2007-06-19
2010-03-10
WOJDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-10
2011-05-31
MAGIA MORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-31
2014-08-05
"LANDOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-19
2010-03-10
GENERAŁA SIKORSKIEGO, 142, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2010-03-10
2011-05-31
30, DĄBROSZYN, 66-460, DĄBROSZYN, POLSKA
2011-05-31
2014-07-04
OSTROWSKIEGO, 30, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie