KRS 0000281529
NIP7532333757
REGON16013602000000
NazwaVALINVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVALINVEST POLSKA
Data rejestracji 24 maj 2007 (17 lat temu) 24 maj 2007
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZJEDNOCZENIA, 13, NYSA, 48-304, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALUIGI CAPUTO
Wspólnik
2007-05-24
2007-09-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,-ZŁOTYCH
VINCENZO CAPUTO
Wspólnik
2007-05-24
2007-09-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,-ZŁOTYCH
DAVIDE GATTA
Wspólnik
2007-05-24
2007-09-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,-ZŁOTYCH
ROSARIO GUATIERI
Wspólnik
2007-05-24
2007-09-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,-ZŁOTYCH
GIUSEPPE VALENTINO
Wspólnik
2007-09-13
2021-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
FABRIZIO PEDRONI
Wspólnik
2021-03-18
2021-09-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
BIAGIO DI MARIO
Wspólnik
2021-03-18
2023-01-17
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
SIMONE MATTEO
Wspólnik
2021-09-02
2023-01-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,0 ZŁ
DOROTA LABUSGA
Prokurent
2007-05-24
2009-01-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SIMONE MATTEO
PREZES ZARZĄDU
2021-09-02
2023-01-17
ROSARIO GUATIERI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2007-09-13
GIUSEPPE VALENTINO
PREZES ZARZĄDU
2007-09-13
2021-09-02
2007-05-24
2007-09-13
NUOVE FRONTIERE MULTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-24
2007-09-13
KRASICKIEGO, 1, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie