KRS 0000281527
NIP9721158061
REGON30057220100000
NazwaDWP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDWP INVESTMENT
Data rejestracji 31 maj 2007 (17 lat temu) 31 maj 2007
Data usunięcia 08 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILCZAK, 16A, POZNAŃ, 61-623, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721158061
data rejestracji 01 cze 2007
status Czynny
87904310702070005644980001
BS9043 Oddział w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPIOTR OLEJNICZAK
Beneficjent
GRZEGORZ STANISŁAW GRZYBOWSKI
Beneficjent
SZYMON OLEJNICZAK
reprezentant
PIOTR OLEJNICZAK
Wspólnik
2007-05-31
2016-01-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500,00 ZŁ
WALDEMAR PAWEŁ PRZYBYLSKI
Wspólnik
2007-05-31
2013-06-18
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA RACZKOWSKA
Wspólnik
2007-05-31
2013-06-18
33 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
GRZEGORZ GRZYBOWSKI
Wspólnik
2013-06-18
2016-01-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500,00 ZŁ
PIOTR OLEJNICZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
GRZEGORZ STANISŁAW GRZYBOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SZYMON OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2016-01-08
2007-05-31
2016-01-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-31
2016-01-08
DWP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-31
2016-01-08
WILCZAK, 16A, POZNAŃ, 61-623, POZNAŃ, POLSKA
2015-08-14
2016-01-08
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-08-14
2016-01-08
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-08-14
2016-01-08
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2015-08-14
2016-01-08
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2015-08-14
2016-01-08
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-08-14
2016-01-08
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2015-08-14
2016-01-08
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-08-14
2016-01-08
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-08-14
2016-01-08
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-08-14
2016-01-08
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie