KRS 0000281327
NIP8961432503
REGON02053532300000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "SMOŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "SMOŁA"
Data rejestracji 23 maj 2007 (17 lat temu) 23 maj 2007
Data usunięcia 11 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIPOWA, 32, CHRZANÓW, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTBRONISŁAW PAWEŁ SMOŁA
Wspólnik
2007-05-23
2011-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MAREK GRZEGORZ FERENC
Wspólnik
2007-05-23
2011-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
GRZEGORZ EDWARD SMOŁA
Wspólnik
2007-05-23
2011-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ZYGMUNT FELIKS SMOŁA
Wspólnik
2007-05-23
2011-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
PIOTR SMOŁA
Wspólnik
2007-05-23
2011-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PIOTR SMOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-23
2015-04-27
BRONISŁAW PAWEŁ SMOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-23
2017-07-11
ZYGMUNT FELIKS SMOŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-23
2011-05-23
GRZEGORZ EDWARD SMOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-23
2015-04-27
MAREK GRZEGORZ FERENC
ZARZĄDU
2007-05-23
2011-05-23
LILIANNA SMOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-27
2017-07-11
2007-05-23
2015-03-20
18A, CHRZANÓW, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie