KRS 0000280729
NIP5561514644
REGON09139231900000
NazwaBUSTER BUCZYŃSKI I STEJTER SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBUSTER BUCZYŃSKI I STEJTER
Data rejestracji 22 maj 2007 (17 lat temu) 22 maj 2007
Data usunięcia 12 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WIEJSKA, 81, INOWROCŁAW, 88-101, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5561514644
data rejestracji 18 wrz 1996
status Czynny
43109010690000000135046327
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
50109025900000000132762900
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
52109010690000000113784250
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
53109010690000000135046244
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
79109010690000000135046358
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
81114020880000472720001001
mBank Oddział Korporacyjny Toruń
ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA
98109010690000000136566685
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEŁUKASZ ADAM MARCINIAK
Beneficjent
ŁUKASZ ADAM MARCINIAK
ZGŁASZAJĄCY - INNY
GRZEGORZ PIOTR BUCZYŃSKI
Wspólnik
2007-05-22
2014-10-30
PIOTR GRZEGORZ BUCZYŃSKI
Wspólnik
2007-05-22
2017-01-12
LUCYNA ANNA STEJTER
Wspólnik
2007-05-22
2017-01-12
PIOTR JÓZEF STEJTER
Wspólnik
2007-05-22
2017-01-12
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
PIOTR GRZEGORZ BUCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-05-22
2017-01-12
LUCYNA ANNA STEJTER
Członek Organu Reprezentacji
2007-05-22
2017-01-12
PIOTR JÓZEF STEJTER
Członek Organu Reprezentacji
2007-05-22
2017-01-12
GRZEGORZ PIOTR BUCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-05-22
2014-10-30
2007-05-22
2014-10-30
BUSTER GRZEGORZ BUCZYŃSKI, PIOTR BUCZYŃSKI, LUCYNA STEJTER, PIOTR STEJTER SPÓŁKA JAWNA
Akademia BUSTER – Kompetencje na eksport
499 072,53 zł
424 211,65 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiZakup zespołu maszyn dla BUSTER sp.j. w Inowrocławiu
453 136,02 zł
154 487,50 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie