KRS 0000280684
NIP6342637146
REGON24064770900000
NazwaTECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECOM
Data rejestracji 17 maj 2007 (17 lat temu) 17 maj 2007
Data usunięcia 29 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, KATOWICE, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#2912Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #2941B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2943B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI MECHANICZNYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAEWA IZABELA KINDLA LUDYGA
Wspólnik
2007-05-17
2009-04-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
VALERIY KYRYLYUK
Wspólnik
2009-04-23
2024-02-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA IZABELA KINDLA LUDYGA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-17
2009-04-23
VALERIY KYRYLYUK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-23
2024-02-29
2007-05-17
2009-04-23
BYTKOWSKA, 1B, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie