KRS 0000280536
NIP9661897457
REGON20014633500000
NazwaADDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADDER GROUP
Data rejestracji 11 maj 2007 (17 lat temu) 11 maj 2007
Data usunięcia 06 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 111000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMJACEK SYLWESTER BARCIKOWSKI
Wspólnik
2007-05-11
2012-12-15
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74500 ZŁ
MAREK KWIECIEŃ
Wspólnik
2007-05-11
2011-05-05
73 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAREK HALLAS
Wspólnik
2008-02-28
2011-05-05
130 (STO TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RENATA BUŁATEWICZ
Wspólnik
2011-05-05
2011-10-05
73 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
PIOTR ŁUKJANCZUK
Wspólnik
2011-10-05
2016-04-06
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36500,00 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2012-12-15
2016-04-06
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK BARCIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-11
2012-12-15
MAREK KWIECIEŃ
WICEPREZES
2007-05-11
2010-11-04
AGNIESZKA CIEŚLOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-15
2015-01-15
2007-05-11
2011-05-05
KOMUNALNA, 3, BIAŁYSTOK, 15-197, BIAŁYSTOK, POLSKA
2011-05-05
2012-12-15
RÓŻANA, 15, NOWA IWICZNA, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2012-12-15
2014-06-23
BEMA, 83, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie