KRS 0000280423
NIP8513008494
REGON32034774700000
Nazwa"MHEER ESTATE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMHEER ESTATE POLSKA
Data rejestracji 11 maj 2007 (17 lat temu) 11 maj 2007
Data usunięcia 30 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUTNIANA, 39, SZCZECIN, 71-425, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513008494
data rejestracji 01 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#45 BUDOWNICTWO #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOWILLEM FREDERIK DE GOEIJ
Beneficjent
WILLEM FREDERIK DE GOEIJ
reprezentant
ANTONIUS FRANSISCUS BOOT
reprezentant
1941-07-24
ANTONIUS FRANSISCUS BOOT
Beneficjent
1941-07-24
KLAUS JÜRGEN KLETT
Prokurent
2007-10-29
2021-07-23
SAMOISTNA
WILLEM FREDERIK DE GOEIJ
Likwidator
2021-07-23
2021-12-30
ANTONIUS FRANCISCUS BOOT
Likwidator
2021-10-15
2021-12-30
MHEER ESTATE B.V. Z SIEDZIBĄ W GELDERMALSEN
Wspólnik
2007-05-11
2021-12-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
WILLEM FREDERIK DE GOEIJ
Beneficjent
BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI „MHEER ESTATE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WILLEM FREDERIK DE GOEIJ ZAJMUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE CZŁONKA ZARZĄDU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ANTONIUS FRANSISCUS BOOT
Beneficjent
BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI „MHEER ESTATE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ANTONIUS FRANSISCUS BOOT ZAJMUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANTONIUS FRANCISCUS BOOT
PREZES ZARZĄDU
2007-05-11
2021-07-23
LOUIS LEONARDUS DAEMS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-11
2016-12-15
WILLEM FREDERIK DE GOEIJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-11
2021-07-23
2007-05-11
2021-07-23
"MHEER ESTATE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-07-23
2021-09-17
"MHEER ESTATE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LKIWIDACJI
2007-05-11
2009-05-04
NIEPODLEGŁOŚCI, 31, SZCZECIN, 70-412, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie