KRS 0000280377
NIP6831990942
REGON12045771000000
NazwaKABE THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKABE THERM
Data rejestracji 11 maj 2007 (17 lat temu) 11 maj 2007
Data usunięcia 05 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 457, WOLA BATORSKA, 32-007, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6831990942
data rejestracji 01 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR PAWEŁ POLAK
reprezentant
ERICH BUBENHOFER
Beneficjent
1949-01-17
SŁAWOMIR DULSKI
Wspólnik
2007-05-11
2013-07-10
1500 UDZIAŁÓW,ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 1500000 ZŁOTYCH(JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-05-11
2023-01-05
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000000,00 ZŁOTYCH
27257450000000
RYSZARD ADAM SZAJTER
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2008-11-13
RENATA DULSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2013-08-06
BARBARA DOROTA ŻUROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-11-13
2013-05-21
MAREK WODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-13
2009-08-06
PIOTR TOMASZ PĘKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-06
2011-08-17
RYSZARD SZAJTER
Członek Organu Nadzoru
2013-05-21
2013-08-06
EDYTA LADRA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-06
2014-08-21
MAREK NOCULAK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-06
2023-01-05
IGOR NOWORZYN
Członek Organu Nadzoru
2014-08-21
2015-08-07
MICHAŁ BILIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-08-07
2023-01-05
ERICH BUBENHOFER
Beneficjent
55% AKCJI I GŁOSÓW W EBUGGO AG Z SIEDZIBĄ W SZWAJCARII, KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW FARBY KABE POLSKA SP. Z O.O., ORAZ 71% GŁOSÓW W KARL BUBENHOFER AG Z SIEDZIBĄ W SZWAJCARII I 77% AKCJI EBUGGO AG W KARL BUBENHOFER AG Z SIEDZIBĄ W SZWAJCARII, KTÓRA MA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW FARBY KABE POLSKA SP. Z O.O.; 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW KABE THERM SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM AKCJI I GŁOSÓW WW. SPÓŁEK EBUGGO AG I KARL BUBENHOFER AG W FARBY KABE POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDNOOSOBOWYM WSPÓLNIKIEM KABE THERM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
SŁAWOMIR DULSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-11
2015-03-25
PIOTR PAWEŁ POLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-25
2023-01-05
PIOTR PAWEŁ POLAK
WICEPREZES
2015-02-26
2015-03-25
2007-05-11
2023-01-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-11
2023-01-05
KABE THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-11
2023-01-05
457, WOLA BATORSKA, 32-007, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, POLSKA
2015-03-25
2023-01-05
2399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-03-25
2023-01-05
2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2015-03-25
2023-01-05
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2015-03-25
2023-01-05
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2015-03-25
2023-01-05
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-03-25
2023-01-05
4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-03-25
2023-01-05
4753Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie