KRS 0000279984
NIP7542899265
REGON16013061000000
NazwaDE LAECK REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDE LAECK REAL ESTATE
Data rejestracji 02 maj 2007 (17 lat temu) 02 maj 2007
Data usunięcia 14 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MŁYŃSKA, 1, OPOLE, 45-011, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1971000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA"DE LAECK ADVIESGROEP" B.V.
Wspólnik
2007-05-02
2017-11-14
3.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.970.000,00 1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 500 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z DE LAECK HOEVELAKEN B.V (W 77,74%)
TOMASZ SUCHAN
Likwidator
2010-05-12
2011-07-05
JAN VAN DOORNIK
Likwidator
2011-07-05
2017-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN VAN DOORNIK
PREZES ZARZĄDU
2007-05-02
2010-05-12
2007-05-02
2010-05-12
DE LAECK REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-02
2007-08-20
KOŁŁĄTAJA, 11, OPOLE, 45-064, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie