KRS 0000279794
NIP2020000300
REGON18020997300000
Nazwa"EL-S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL-S
Data rejestracji 27 kwi 2007 (17 lat temu) 27 kwi 2007
Data usunięcia 04 mar 2016 04 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KONFEDERACKA, 23, KRAKÓW, 30-306, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2600000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO.BOEL@INTERIA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMJÓZEF ŚWIERK
Wspólnik
2007-04-27
2008-02-07
5.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000 ZŁ
IGITUR S.L.
Wspólnik
2008-02-07
2014-08-04
3900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000 ZŁ.
ADHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2008-02-07
2014-08-04
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ.
JÓZEF ŚWIERK
Wspólnik
2014-08-04
2016-03-04
3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-08-04
2016-03-04
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ
18028270500000
JÓZEF ŚWIERK
Likwidator
2015-07-30
2016-03-04
JÓZEF ŚWIERK
Prokurent
2008-04-17
2015-07-30
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JÓZEF ŚWIERK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-27
2008-02-07
JOAQUIN SALVADOR MORA MASCARO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2014-08-04
JOSÉ MARIA MORA MASCARO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2014-08-04
JOSÉ MARIA SOLANES BERTRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2014-08-04
JORDI PIGEM PALMES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2014-08-04
JÓZEF ŚWIERK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-04
2015-07-30
2007-04-27
2015-07-30
"EL-S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-27
2014-03-31
REJTANA, 53A, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2014-03-31
2015-07-30
FABRYCZNA, 2G, RZESZÓW, 35-312, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie