KRS 0000279555
NIP8522506671
REGON32036208900000
NazwaIKONSULTING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIKONSULTING.PL
Data rejestracji 30 kwi 2007 (17 lat temu) 30 kwi 2007
Data usunięcia 03 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOKIETKA, 2, SZCZECIN, 70-254, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHMARIUSZ TADEUSZ ZABRANIAK
Wspólnik
2007-04-30
2008-08-12
247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.700,00 ZŁ
DARIUSZ ZABRANIAK
Wspólnik
2007-04-30
2008-08-12
247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.700,00 ZŁ
KEYSPAN MEDIA LIMITED
Wspólnik
2008-08-12
2015-03-03
469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.900,00 ZŁ.
KEYSPAN INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2015-03-03
2018-08-03
469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.900,00 ZŁ
DARIUSZ ZABRANIAK
Likwidator
2017-09-13
2018-08-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 200.000, ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
DARIUSZ ZABRANIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-30
2017-09-13
MARIUSZ TADEUSZ ZABRANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-30
2017-09-13
2007-04-30
2017-09-13
IKONSULTING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-30
2010-07-15
BOGUSŁAWA, 40, SZCZECIN, 70-441, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie