KRS 0000279334
NIP7282662269
REGON10033411700000
NazwaDREAM DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDREAM DEVELOPERS
Data rejestracji 26 kwi 2007 (17 lat temu) 26 kwi 2007
Data usunięcia 25 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEROKA, 36, STAROWA GÓRA, 95-030, STAROWA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASURESH TARACHAND KHANCHANDANI
Wspólnik
2007-04-26
2012-03-13
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁOTYCH
MANOHAR MAMTANI
Wspólnik
2007-04-26
2012-03-13
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
MONIKA ALEKSANDRA KOWALSKA
Wspólnik
2007-04-26
2010-01-12
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
GAGAN CHANDRA KRISHNIA
Wspólnik
2012-03-13
2013-07-04
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O OGÓLNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
BHAVESH METHARAMANI
Wspólnik
2013-07-04
2019-06-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MONIKA ALEKSANDRA KOWALSKA
Prokurent
2007-04-26
2019-06-25
PROKURA ZWYKŁA (JEDNOOSOBOWA)
CHETAN ASNANI
Prokurent
2007-04-26
2019-06-25
PROKURA ZWYKŁA (JEDNOOSOBOWA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SURESH TARACHAND KHANCHANDANI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-26
2012-05-11
MANOHAR MAMTANI
VICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-26
2012-05-11
GAGAN CHANDRA KRISHNIA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2013-07-04
BHAVESH METHARAMANI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-04
2019-06-25
2007-04-26
2019-06-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-26
2019-06-25
DREAM DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-26
2019-06-25
SZEROKA, 36, STAROWA GÓRA, 95-030, STAROWA GÓRA, POLSKA
2007-04-26
2019-06-25
1821Z - PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH
2007-04-26
2019-06-25
1822 - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
2007-04-26
2019-06-25
45 - BUDOWNICTWO
2007-04-26
2019-06-25
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2007-04-26
2019-06-25
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2007-04-26
2019-06-25
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2007-04-26
2019-06-25
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2007-04-26
2019-06-25
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2007-04-26
2019-06-25
7470Z - SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
2007-04-26
2019-06-25
9305 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie