KRS 0000279043
NIP7772977201
REGON30056395200000
Nazwa"PLANIDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLANIDIS
Data rejestracji 23 kwi 2007 (17 lat temu) 23 kwi 2007
Data usunięcia 27 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRODUKCYJNA, 2, BŁONIE, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7410000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772977201
data rejestracji 16 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGWIJDE VERSELE
Beneficjent
1974-04-04
TOMASZ KACZMAREK
reprezentant
STEFAN VERSELE
Beneficjent
1970-08-28
GWIJDE VERSELE
reprezentant
1974-04-04
PARFINOST TSJ
Wspólnik
2012-01-10
2021-10-27
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ.
FINVOL PI N.V.
Wspólnik
2015-08-31
2021-10-27
2410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.410.000,00 ZŁ
TADEUSZ NOWAK
Wspólnik
2007-04-23
2007-10-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
AGATA KATARZYNA NOWAK
Wspólnik
2007-04-23
2007-10-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
Wspólnik
2007-10-26
2015-04-20
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁ
12008108900000
PARFINOST POL NV
Wspólnik
2007-10-26
2012-01-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
TOMASZ KACZMAREK
Likwidator
2019-10-29
2021-10-27
GWIJDE VERSELE
Likwidator
2019-10-29
2021-10-27
1974-04-04
GWIJDE VERSELE
Beneficjent
WSPÓŁWŁAŚCICIEL OSÓB PRAWNYCH BĘDĄCYCH UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
STEFAN VERSELE
Beneficjent
WSPÓŁWŁAŚCICIEL OSÓB PRAWNYCH BĘDĄCYCH UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TADEUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-23
2007-10-26
AGATA KATARZYNA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-23
2007-10-26
AGATA KATARZYNA NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2011-10-28
TOMASZ KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2019-10-29
ROBERT DE CLERCQ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2012-10-09
GWIJDE VERSELE
PREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2019-10-29
1974-04-04
STEFAN VERSELE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-12
2019-10-29
1970-08-28
FILIP CYRIEL DE CLERCQ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-09
2015-04-20
2007-04-23
2015-08-31
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA "WET-FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-31
2019-10-29
"PLANIDIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-23
2015-08-31
DIAMENTOWA, 5, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie