KRS 0000278984
NIP1231038836
REGON01588624200000
Nazwa"AMOS-BIS" A.MOŚCICKI E.SUPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"AMOS-BIS" A.MOŚCICKI E.SUPIŃSKA
Data rejestracji 23 kwi 2007 (17 lat temu) 23 kwi 2007
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SZKOLNA, 8, MROKÓW, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1231038836
data rejestracji 20 gru 2004
status Czynny
16175000090000000023579731
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
38175000090000000023579723
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
50175000090000000023579798
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
69175000090000000023579747
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANDRZEJ MOŚCICKI
Beneficjent
ELŻBIETA ANNA SUPIŃSKA
zgłaszający - komplementariusz
ANDRZEJ MOŚCICKI
zgłaszający - komplementariusz
ELŻBIETA ANNA SUPIŃSKA
Beneficjent
ANTONI TADEUSZ MOŚCICKI
Wspólnik
2007-04-23
2019-06-27
ELŻBIETA ANNA SUPIŃSKA
Wspólnik
2007-04-23
2022-06-02
ANDRZEJ MOŚCICKI
Wspólnik
2013-03-13
2022-06-02
JOANNA SUPIŃSKA
Wspólnik
2022-02-11
2022-06-02
ANDRZEJ MOŚCICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ELŻBIETA ANNA SUPIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY ELŻBIETA SUPIŃSKA I ANDRZEJ MOŚCICKI, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK JOANNA SUPIŃSKA JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ANTONI TADEUSZ MOŚCICKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-04-23
2019-06-27
ELŻBIETA ANNA SUPIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-04-23
2022-06-02
ANDRZEJ MOŚCICKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-13
2022-06-02
2007-04-23
2022-06-02
SPÓŁKA JAWNA
2007-04-23
2022-06-02
"AMOS-BIS" A.MOŚCICKI E.SUPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
2007-04-23
2022-06-02
SZKOLNA, 8, MROKÓW, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2019-06-27
2022-06-02
2932Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2019-06-27
2022-06-02
4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2019-06-27
2022-06-02
4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Wzrost eksportu firmy AMOS poprzez realizację programu Go to Brand
716 818,00 zł
402 675,00 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie