KRS 0000278868
NIP6040069716
REGON22040477300000
NazwaKW GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKW GLOBEX
Data rejestracji 18 kwi 2007 (17 lat temu) 18 kwi 2007
Data usunięcia 20 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZODKOWSKA, 7, KOSOWO, 83-304, PRZODKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWHUMAYUN SIDDIQUE MIAN
Wspólnik
2007-04-18
2007-10-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
DHEERAJ SHARMA
Wspólnik
2007-04-18
2013-06-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
RAVI YADAVA
Wspólnik
2007-04-18
2013-06-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
VIJAY KUMAR SHARMA
Wspólnik
2007-04-18
2013-06-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
SANJIV MALIK
Wspólnik
2007-10-26
2013-06-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 12.500,00 ZŁ.
WŁODZIMIERZ MACIEJ NOCH
Wspólnik
2013-06-14
2019-11-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PRZEZ ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WŁODZIMIERZ MACIEJ NOCH
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2014-01-13
SANJIV MALIK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2013-06-14
RAVI YADAVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-26
2013-06-14
HUMAYUN SIDDIQUE MIAN
PREZES ZARZĄDU
2007-04-18
2007-10-26
DHEERAJ SHARMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-18
2013-06-14
2007-04-18
2013-06-14
"KRISHNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
2007-04-18
2009-01-15
WYSPIAŃSKIEGO, 54, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
2009-01-15
2013-06-14
PRZEMYSŁOWA, 3, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie