KRS 0000278533
NIP8762375369
REGON34031418100000
Nazwa"VET POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVET POL
Data rejestracji 13 kwi 2007 (17 lat temu) 13 kwi 2007
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRABOWA, 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAJAROSŁAW MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW TOMASZ KUBERKA
reprezentant
GRZEGORZ JACEK GARDZIŃSKI
reprezentant
JAROSŁAW MACIEJ WOJCIECHOWSKI
reprezentant
GRZEGORZ JACEK GARDZIŃSKI
Wspólnik
2007-04-13
2021-06-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ADAM JAN TRZMIEL
Wspólnik
2007-04-13
2021-06-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN ANTONI WASIELAK
Wspólnik
2007-04-13
2021-06-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2007-04-13
2021-06-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW TOMASZ KUBERKA
Wspólnik
2007-04-13
2021-06-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
LESZEK GLAPIAK
Wspólnik
2007-04-13
2021-06-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2017-02-03
2021-06-21
GRZEGORZ JACEK GARDZIŃSKI
Likwidator
2017-02-03
2021-06-21
ZBIGNIEW TOMASZ KUBERKA
Likwidator
2017-02-03
2021-06-21
JAROSŁAW MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM I TRZYOSOBOWYM UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JAROSŁAW MACIEJ WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2017-02-03
ZBIGNIEW TOMASZ KUBERKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2017-02-03
GRZEGORZ JACEK GARDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2017-02-03
2007-04-13
2017-02-03
"VET POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie