KRS 0000278477
NIP5213459630
REGON14096049600000
Nazwa"DA MI YA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDA MI YA
Data rejestracji 25 kwi 2007 (17 lat temu) 25 kwi 2007
Data usunięcia 05 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 246, WARSZAWA, 02-684, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWALIN LIN
Wspólnik
2007-04-25
2021-10-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000 ZŁOTYCH
1991-11-17
JINMEI WANG
Wspólnik
2007-04-25
2008-08-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH
XIUYUN CHEN
Wspólnik
2007-04-25
2008-12-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH
JINHONG WANG
Wspólnik
2008-08-27
2021-10-05
DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH
JIAHE WU
Wspólnik
2008-12-29
2021-10-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
XIUYUN CHEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2008-12-29
LIN LIN
PREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2021-10-05
1991-11-17
JINMEI WANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2008-08-27
JINHONG WANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2021-10-05
2007-04-25
2007-06-19
PŁASKA, 246, WARSZAWA, 02-684, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie