KRS 0000278397
NIP6342642756
REGON24066237600000
NazwaSTOWARZYSZENIE "1 FC KATOWICE"
Krótka nazwa1 FC KATOWICE
Data rejestracji 13 kwi 2007 (17 lat temu) 13 kwi 2007
Data usunięcia 24 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DĄBRÓWKI, 13, KATOWICE, 40-081, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJADRIAN WOWRA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2013-08-05
MICHAŁ STANISŁAW PĘCZEK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2013-08-05
KRZYSZTOF KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2016-10-11
ANNA KOCZAR
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2021-09-24
DARIA MROZEK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2021-09-24
MICHAŁ BUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2013-08-05
ALEKSANDRA NORAS
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2021-09-24
MAGDALENA STACHNIK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2016-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH OGÓLNYCH, RZECZOWYCH I FINANSOWYCH KLUB REPREZENTOWANY JEST SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ALBO PRZEZ DWÓCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH I UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. SPRAWAMI ADMINISTRACYJNYMI I GOSPODARCZYMI KLUBU KIERUJE PREZES ZARZĄDU LUB WYZNACZENI PRZEZ ZARZĄD NA WNIOSEK PREZESA PEŁNOMOCNICY. DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU KLUBU ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY OKREŚLONE W UST. 1 I W UST. 2, A NADTO ZARZĄD KLUBU MOŻE USTANOWIĆ ODRĘBNYCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTALAJĄC JEDNOCZEŚNIE ZAKRES TYCH PEŁNNOMOCNICTW.
ADAM JERZY CELDER
PREZES
2007-12-20
2013-08-05
JERZY ZDZISŁAW GORZELIK
WICEPREZES
2007-12-20
2013-08-05
PAWEŁ ZBIGNIEW PISKUŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-20
2013-08-05
KAROL SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-20
2013-08-05
JOLANTA SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-05
2015-11-18
MAREK KICIŃSKI
WICEPREZES
2013-08-05
2016-10-11
MACIEJ IWAŃCZUK
PREZES
2013-08-05
2016-10-11
BARTOSZ KUSTOSIK
WICE PREZES
2016-10-11
2021-09-24
MONIKA KAMIŃSKA KUSTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-11
2021-09-24
TOMASZ WOJCIECH KARP
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2021-09-24
2007-04-13
2007-12-20
SOKOLSKA, 10A, KATOWICE, 40-086, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie