KRS 0000278339
NIP5272537685
REGON14092597900000
NazwaŚWIATOWE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚWIATOWE INWESTYCJE
Data rejestracji 12 kwi 2007 (17 lat temu) 12 kwi 2007
Data usunięcia 21 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, WROCŁAW, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIARYSZARD MARCIN CERAN
Wspólnik
2007-04-12
2009-01-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
MARCIN ADRIAN GÓRNIKIEWICZ
Wspólnik
2007-04-12
2008-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁOTYCH
ADRIANUS BUILDING INVESTMENT LLC RIVER GROVE IL 60171, 2627 CLARKE STREET, USA
Wspólnik
2008-09-12
2009-01-13
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60000 ZŁOTYCH
TATSIANA FILIPPAVA
Wspólnik
2009-01-13
2020-01-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD MARCIN CERAN
PREZES ZARZĄDU
2007-04-12
2008-09-12
MARCIN ADRIAN GÓRNIKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-12
2008-03-04
SŁAWOMIR TOMASZ POROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-03
2008-06-13
IRENEUSZ JAN ADAMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-13
2009-01-13
ADRIAN RAFAŁ KUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-12
2009-01-13
TATSIANA FILIPPAVA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2020-01-21
2007-04-12
2009-01-13
SIENNA, 72, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-13
2009-12-02
MAŁOPOLSKA, 48, WROCŁAW, 54-032, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie