KRS 0000278231
NIP5213430939
REGON14094555100000
NazwaTOP 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOP 7
Data rejestracji 06 kwi 2007 (17 lat temu) 06 kwi 2007
Data usunięcia 18 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSIŃSKA, 106, WARSZAWA, 02-903, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAGRAŻYNA KATARZYNA MĘDRZEJEWSKA
Wspólnik
2007-04-06
2009-12-03
1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
PIOTR STANISŁAW HANDZEL
Wspólnik
2008-06-09
2010-02-10
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANNA JADWIGA HANDZEL
Wspólnik
2009-12-03
2010-02-10
1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000 ZŁOTYCH
ZONCO LTD
Wspólnik
2010-02-10
2010-07-28
1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70 000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KUBASZEWSKI
Wspólnik
2010-07-28
2011-10-12
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
HANZA INVEST LLC
Wspólnik
2011-10-12
2017-05-18
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRAŻYNA KATARZYNA MĘDRZEJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-06
2009-12-03
ANNA JADWIGA HANDZEL
PREZES ZARZĄDU
2009-12-03
2010-07-28
ANDRZEJ KUBASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2011-10-19
2007-04-06
2008-06-09
POWSIŃSKA, 106, WARSZAWA, 02-903, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-09
2009-12-03
AL. JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-03
2011-10-12
WIERZBOWA, 9/11, WARSZAWA, 00-094, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie