KRS 0000278108
NIP2040001366
REGON22034327300000
NazwaKPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKPD
Data rejestracji 04 kwi 2007 (17 lat temu) 04 kwi 2007
Data usunięcia 22 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SCHUBERTA, 100, GDAŃSK, 80-171, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘMARIUSZ KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
Likwidator
2018-01-24
2018-06-22
SERGEY ZHELTOV
Wspólnik
2007-04-04
2011-10-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
VICTOR MALKOV
Wspólnik
2007-04-04
2018-06-22
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.
ANDREY CHERNYAEV
Wspólnik
2007-04-04
2011-10-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.
SERGEI ANISHECHENKO
Wspólnik
2011-10-18
2014-06-27
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
MARIUSZ KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
Wspólnik
2014-06-27
2018-06-22
5 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ O WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
JOLANTA DOROTA PROEHNKE BOCZKOWSKA
Wspólnik
2014-06-27
2018-06-22
40 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ O WARTOŚCI 40 000,00 ZŁ
VICTOR MALKOV
Prokurent
2007-04-04
2018-01-24
PROKURA SAMOISTNA
SERGEI ANISHECHENKO
Prokurent
2012-01-26
2018-01-24
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENCI.
WALERY KOGAN
PREZES ZARZĄDU
2007-04-04
2012-01-26
MARIUSZ KRZYSZTOF BOCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-26
2013-10-01
GRZEGORZ WITOLD JACYNA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-01
2014-06-27
JOLANTA DOROTA PROEHNKE BOCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-27
2017-05-09
MARIUSZ BOCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-09
2018-01-24
2007-04-04
2018-01-24
KPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-04-04
2012-01-26
WŁADYSŁAWA IV, 1A, M. SOPOT, 81-703, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie