KRS 0000277263
Nazwa"AGROPLUS M. WOŁODKIEWICZ, P. SOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA"
Krótka nazwaAGROPLUS M. WOŁODKIEWICZ, P. SOWIŃSKI
Data rejestracji 27 mar 2007 (17 lat temu) 27 mar 2007
Data usunięcia 31 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ELIZÓWKA, 65, ELIZÓWKA, 21-003, CIECIERZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6602Z FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6712A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA #6712B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAREK WOŁODKIEWICZ
Wspólnik
2007-03-27
2013-07-31
PIOTR ARTUR SOWIŃSKI
Wspólnik
2007-03-27
2013-07-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO DOTYCZY WSZELKICH SPRAW SĄDOWYCH I POZASAĄDOWYCH, W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
MAREK WOŁODKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-27
2013-07-31
PIOTR ARTUR SOWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-27
2013-07-31
2007-03-27
2013-07-31
SPÓŁKA JAWNA
2007-03-27
2013-07-31
"AGROPLUS M. WOŁODKIEWICZ, P. SOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA"
2007-03-27
2013-07-31
ELIZÓWKA, 65, ELIZÓWKA, 21-003, CIECIERZYN, POLSKA
2007-03-27
2013-07-31
6512A - DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA POZOSTAŁA
2007-03-27
2013-07-31
6512B - POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2007-03-27
2013-07-31
6521Z - LEASING FINANSOWY
2007-03-27
2013-07-31
6522Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2007-03-27
2013-07-31
6523Z - POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2007-03-27
2013-07-31
6601Z - UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
2007-03-27
2013-07-31
6602Z - FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE
2007-03-27
2013-07-31
6603Z - UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE
2007-03-27
2013-07-31
6711Z - ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
2007-03-27
2013-07-31
6712A - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie