KRS 0000277208
NIP7272693653
REGON10030071000000
Nazwa"TOM-BUD DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOM-BUD DEVELOPER
Data rejestracji 26 mar 2007 (17 lat temu) 26 mar 2007
Data usunięcia 07 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELIGOWSKIEGO, 8/10, ŁÓDŹ, 90-753, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272693653
data rejestracji 01 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Beneficjent
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
reprezentant
TOMASZ MARCIN WESOŁOWSKI
Wspólnik
2007-03-26
2020-12-07
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2011-03-21
2020-12-07
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ
STANISŁAW NOWAK
Wspólnik
2011-06-29
2020-12-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Likwidator
2017-05-31
2020-12-07
GRZEGORZ ISERT
Prokurent
2007-06-11
2011-03-21
SAMOISTNA
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ,A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY-PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
TOMASZ MARCIN WESOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2011-03-21
TOMASZ MARCIN WESOŁOWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2011-09-20
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-21
2011-09-20
MARTA HELENA KIŃSKA
PREZES
2011-09-20
2011-11-29
TOMASZ MARCIN WESOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-29
2017-05-31
MICHAŁ WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-29
2017-05-31
2007-03-26
2017-05-31
"TOM-BUD DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-26
2007-07-27
ŻELIGOWSKIEGO, 8/10, ŁÓDŹ, 90-773, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie