KRS 0000277071
NIP1010001705
REGON02042301500000
NazwaSADDLERS COURT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSADDLERS COURT POLSKA
Data rejestracji 22 mar 2007 (17 lat temu) 22 mar 2007
Data usunięcia 09 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁBRZYSKA, 15, WROCŁAW, 52-314, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1010001705
data rejestracji 15 gru 2006
status Zwolniony
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2571Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOPHILLIP EDWARD DOLMAN
Wspólnik
2007-03-22
2024-08-09
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
MARTIN FRANCIS BOWERMAN
Wspólnik
2007-03-22
2024-08-09
45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
MARK FISHER
Wspólnik
2007-03-22
2024-08-09
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAKUB MICHAŁ ZYBURA
Prokurent
2007-07-12
2008-02-11
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ŁUCINKIEWICZ
Prokurent
2008-02-11
2008-10-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MARK FISHER
PREZES ZARZĄDU
2007-03-22
2024-08-09
MARTIN FRANCIS BOWERMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-22
2008-10-09
PHILLIP EDWARD DOLMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-09
2024-08-09
2007-03-22
2007-07-12
SZEWSKA, 8, WROCŁAW, 50-122, WROCŁAW, POLSKA
2007-07-12
2009-04-15
SZCZECIŃSKA, 5, WROCŁAW, 54-517, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie