KRS 0000277066
NIP5130131766
REGON12041831800000
NazwaTARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARGET POLSKA
Data rejestracji 22 mar 2007 (17 lat temu) 22 mar 2007
Data usunięcia 24 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GWIAŹDZISTA, 15A, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2160000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5130131766
data rejestracji 05 mar 2007
status Czynny
53114010810000230435001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
08160000031732837460000001
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
24160000031732837460000004
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
51160000031732837460000003
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
16124017921207001108798271
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
26114010810000230435001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
31114010810000230435001009
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
42124017921978001108798053
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
43124062921111001110951301
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
61124017921111001108797896
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #155 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH #1551 PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKRZYSZTOF STANISŁAW ROGALA
zgłaszający - komplementariusz
MATEUSZ JAKUB MARGASIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF STANISŁAW ROGALA
Beneficjent
JACEK JAN MIGACZ
Wspólnik
2007-03-22
2013-10-24
719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 719.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW ROGALA
Wspólnik
2007-12-14
2013-10-24
719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 719.000,00 ZŁ
MATEUSZ JAKUB MARGASIŃSKI
Wspólnik
2007-12-14
2013-10-24
719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 719.000,00 ZŁ
MATEUSZ JAKUB MARGASIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MATEUSZ MARGASIŃSKI POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TARGET POLSKA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRZYSZTOF STANISŁAW ROGALA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KRZYSZTOF ROGALA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TARGET POLSKA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZY ZACIĄGANIU LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM W RAMACH PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO KWOTY 400.000 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
SYLWIA BARBARA NOWICKA MIGACZ
PREZES
2007-03-22
2007-06-29
JACEK JAN MIGACZ
PREZES
2007-06-29
2013-10-24
KRZYSZTOF STANISŁAW ROGALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2013-10-24
MATEUSZ JAKUB MARGASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-29
2013-10-24
2007-03-22
2008-12-03
SŁONECZNA, 22, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie