KRS 0000276928
NIP6831990095
REGON12043658100000
NazwaEUROPEAN INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEAN INVESTORS
Data rejestracji 21 mar 2007 (17 lat temu) 21 mar 2007
Data usunięcia 31 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 265, LEDNICA GÓRNA, 32-020, LEDNICA GÓRNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1020000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#45 BUDOWNICTWO #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUROBERT MARIUSZ DYMACZ
Wspólnik
2007-03-21
2010-12-02
5200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 520.000 ZŁ
JOAO PEDRO FRAZAO ALVIM DE CASTRO
Wspólnik
2007-03-21
2013-10-31
5100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000 ZŁ
JORGE MANUEL BAPTISTA FARINHA BEIRAO
Wspólnik
2007-03-21
2013-10-31
5100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000 ZŁ
ROBERT MARIUSZ DYMACZ
Prokurent
2010-12-02
2012-01-10
SAMODZIELNA
ROBERT MARIUSZ DYMACZ
Likwidator
2012-01-10
2013-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ROBERT MARIUSZ DYMACZ
PREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2010-12-02
JOAO PEDRO FRAZAO ALVIM DE CASTRO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2012-01-10
JORGE MANUEL BAPTISTA FARINHA BEIRAO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2012-01-10
2007-03-21
2012-01-10
"EUROPEAN INVESTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie