KRS 0000276577
NIP5381799349
REGON06024237000000
NazwaSTOWARZYSZENIE "RADZYŃ"
Krótka nazwaRADZYŃ
Data rejestracji 20 mar 2007 (18 lat temu) 20 mar 2007
Data usunięcia 07 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WARSZAWSKA, 39, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALDONA BARBARA ROGUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2010-08-04
JACEK PIOTR WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2010-08-04
RYSZARD MYSŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-04
2015-03-26
ANDRZEJ MYSŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-04
2015-03-26
JANUSZ FIJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-04
2015-03-26
JANUSZ RYSZARD GOLEC
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2010-08-04
JAROSŁAW EJSMONT
Likwidator
2015-03-26
2015-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE REPREZENTUJE PREZES LUB WICEPREZES, ZA WYJĄTKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
GRZEGORZ BLICHARZ
PREZES
2011-08-03
2015-03-26
ŁUKASZ SZYMAŃSKI
WICEPREZES
2011-08-03
2015-03-26
JACEK MARIAN JANOWSKI
WICEPREZES
2011-08-03
2015-03-26
JERZY RĘBEK
PREZES
2007-06-19
2008-02-07
ADAM JAN ŚWIĆ
WICEPREZES
2007-06-19
2011-08-03
JAROSŁAW EJSMONT
SKARBNIK
2007-06-19
2008-02-07
JAROSŁAW EJSMONT
PREZES
2008-02-07
2011-08-03
ROBERT MAZUREK
WICEPREZES
2008-02-07
2011-08-03
2007-03-20
2011-08-03
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU RADZYŃSKIEGO"
2011-08-03
2015-03-26
STOWARZYSZENIE "RADZYŃ"
2007-03-20
2008-02-07
KORCZAKA, 8, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie