KRS 0000276406
NIP7542892027
REGON16011511800000
NazwaENERGOHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGOHUT
Data rejestracji 15 mar 2007 (18 lat temu) 15 mar 2007
Data usunięcia 22 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KĘPSKA, 12, OPOLE, 45-130, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ENERGOHUT.PL
Dane podatkowe
NIP 7542892027
data rejestracji 31 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWOJCIECH JAKUBOWSKI
Beneficjent
BOŻENA MARTA ŻMIJEWSKA
Beneficjent
DANUTA JAKUBOWSKA
reprezentant
BOŻENA MARTA ŻMIJEWSKA
reprezentant
BOŻENA MARTA ŻMIJEWSKA
Wspólnik
2007-03-15
2021-11-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
WOJCIECH REMIGIUSZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2007-03-15
2021-11-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
BOŻENA MARTA ŻMIJEWSKA
Likwidator
2020-07-13
2021-11-22
DANUTA JAKUBOWSKA
Likwidator
2020-07-13
2021-11-22
WOJCIECH JAKUBOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOŻENA MARTA ŻMIJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, W TYM SKŁADA OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ TEŻ DWÓCH PROKURENTÓW - ŁĄCZNIE.
WOJCIECH REMIGIUSZ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2008-09-12
WOJCIECH REMIGIUSZ JAKUBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-12
2020-07-13
BOŻENA MARTA ŻMIJEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-15
2020-07-13
KRZYSZTOF ZBIGNIEW OLESIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-12
2020-07-13
2007-03-15
2020-07-13
ENERGOHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-15
2019-05-16
KĘPSKA, 3-5, OPOLE, 45-129, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie