KRS 0000276009
NIP5170206588
REGON18020415400000
NazwaBWP DISKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBWP DISKRET
Data rejestracji 07 mar 2007 (18 lat temu) 07 mar 2007
Data usunięcia 08 mar 2021 08 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 16, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBRONISŁAW BUNIOWSKI
Beneficjent
RYSZARD JACEK KRASOŃ
reprezentant
STANISŁAW PIEPRZNY
Wspólnik
2007-03-07
2021-03-08
340 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
BRONISŁAW BUNIOWSKI
Wspólnik
2007-03-07
2021-03-08
340 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
JANUSZ WILK
Wspólnik
2007-03-07
2021-03-08
340 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
RYSZARD KRASOŃ
Likwidator
2020-06-26
2021-03-08
ZDZISŁAW SIEWIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2021-03-08
STANISŁAW PIEPRZNY
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2020-03-12
JANUSZ WILK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-07
2018-06-14
BRONISŁAW BUNIOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- ZARZĄD SPÓŁKI ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI, - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD KRASOŃ
PREZES ZARZĄDU
2007-03-07
2020-06-26
BRONISŁAW BUNIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-07
2014-12-19
MAREK TALARKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-19
2020-03-12
2007-03-07
2020-06-26
BWP DISKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie