KRS 0000275681
NIP9512208122
REGON14089435100000
NazwaMEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 mar 2007 (18 lat temu) 05 mar 2007
Data usunięcia 02 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres K. JEŻEWSKIEGO, 3A, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512208122
data rejestracji 12 mar 2007
status Czynny
13102011690000860201846724
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
49102010680000150203619277
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
54102010680000130203619285
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEWITOLD DANIEL SEKLECKI
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ SWORZYŃSKI
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ SWORZYŃSKI
reprezentant
WITOLD DANIEL SEKLECKI
Wspólnik
2007-03-05
2016-12-02
MACIEJ ANDRZEJ SWORZYŃSKI
Wspólnik
2007-03-05
2016-12-02
WITOLD DANIEL SEKLECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ ANDRZEJ SWORZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE; SPÓŁKĘ MEPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - WITOLD SEKLECKI JAKO PREZES ZARZĄDU, MACIEJ SWORZYŃSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-25
2016-12-02
36309193200000
WITOLD DANIEL SEKLECKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-05
2016-12-02
MACIEJ ANDRZEJ SWORZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-05
2016-12-02
2007-03-05
2016-05-25
MEPING W. SEKLECKI I M. SWORZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie