KRS 0000275591
NIP6783022853
REGON12042971800000
NazwaFCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFCF
Data rejestracji 06 mar 2007 (18 lat temu) 06 mar 2007
Data usunięcia 22 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMICHAŁ PIOTR KUBAS
Wspólnik
2007-03-06
2013-11-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
PAULINA KATARZYNA KUBAS
Wspólnik
2007-03-06
2013-11-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
KATARZYNA KOSZCZEWSKA
Wspólnik
2007-06-12
2011-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH (25.000)
TOMASZ MARCIN PAJDA
Wspólnik
2007-06-12
2011-10-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH (25.000)
MARIA PAGACZ
Wspólnik
2013-11-18
2017-05-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-05-15
2018-08-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
14701289700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
KATARZYNA KOSZCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-12
2011-10-20
GRZEGORZ SZMIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-20
2013-11-18
MARIA PAGACZ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-18
2017-04-11
MICHAŁ PIOTR KUBAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-06
2007-06-12
PAULINA KATARZYNA KUBAS
PREZES ZARZĄDU
2007-03-06
2013-11-18
TOMASZ MARCIN PAJDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-12
2011-10-20
2007-03-06
2011-10-20
"FUTURE - CENTRUM FINANSÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-06
2007-06-29
OS. CENTRUM, 2, KRAKÓW, 31-926, KRAKÓW, POLSKA
2007-06-29
2011-10-20
OS.CENTRUM, B, KRAKÓW, 31-926, KRAKÓW, POLSKA
2011-10-20
2013-11-18
ŚW. SEBASTIANA, 33, KRAKÓW, 31-051, KRAKÓW, POLSKA
2013-11-18
2018-03-20
BRZEŹNICKA, 55 d, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie