KRS 0000275394
NIP9512209222
REGON14090003400000
NazwaPOLIBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLIBEX
Data rejestracji 28 lut 2007 (18 lat temu) 28 lut 2007
Data usunięcia 04 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #081 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORENATA MARTA LEŚNIOWSKA PUDEŁEK
Wspólnik
2007-02-28
2011-11-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR PUDEŁEK
Wspólnik
2007-02-28
2011-11-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
MARIAN SOBEK
Wspólnik
2011-11-08
2014-06-11
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KOŚMIDER
Wspólnik
2012-11-14
2021-12-04
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ
DAMIAN MATEUSZ WALAWENDER
Wspólnik
2014-06-11
2021-12-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JADWIGA NOWAK
Prokurent
2015-03-05
2021-12-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RENATA MARTA LEŚNIOWSKA PUDEŁEK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2011-11-08
ANDRZEJ PIOTR PUDEŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
2011-11-08
JADWIGA NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-08
2015-03-05
ZBIGNIEW STANISŁAW KOŚMIDER
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2021-03-10
2007-02-28
2011-11-08
AQR TRAIDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-28
2011-10-26
RELAKSOWA, 37, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-26
2011-11-08
LANCIEGO, 2, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie