KRS 0000275367
NIP5951436805
REGON30052262800000
NazwaSTOWARZYSZENIE "EURO - CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEURO - CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data rejestracji 06 mar 2007 (18 lat temu) 06 mar 2007
Data usunięcia 11 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ZWM, 1, SIERAKÓW, 64-410, SIERAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPRZEMYSŁAW MAREK AJCHLER
Likwidator
2014-11-17
2016-02-11
JAKUB MILER
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2014-11-17
BORYS ZWOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2014-11-17
KRZYSZTOF SOBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2014-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z SKARBNIKIEM. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA. INNE OSOBY MOGĄ DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA.
PRZEMYSŁAW MAREK AJCHLER
PREZES ZARZĄDU
2007-03-06
2014-11-17
SEBASTIAN WOJCIECH SZYCHOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-06
2014-11-17
MICHAŁ JASIŃSKI
SKARBNIK
2007-03-06
2014-11-17
2007-03-06
2014-11-17
STOWARZYSZENIE "EURO - CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
Km 543/23
2023-09-27
2024-03-14
832.7 PLN
VI Nc-e 170481/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza nr IV w Szamotułach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie