KRS 0000275292
NIP9522013354
REGON14088443000000
NazwaYI YUAN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYI YUAN TRADING
Data rejestracji 28 lut 2007 (18 lat temu) 28 lut 2007
Data usunięcia 04 mar 2020 04 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻELAZNA, 56, WARSZAWA, 00-866, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 470000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWYINGCAI ZENG
Wspólnik
2007-02-28
2020-03-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
HUNG KU NG
Wspólnik
2007-12-11
2017-01-27
930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 465 000 ZŁOTYCH
TUAN THANH LE
Wspólnik
2017-01-27
2020-03-04
930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 465.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
YINGCAI ZENG
PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2007-12-11
YINGCAI ZENG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-11
2020-03-04
ZIRONG LU
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-28
2020-03-04
HUNG KU NG
PREZES ZARZĄDU
2007-12-11
2017-01-27
TUAN THANH LE
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2020-03-04
2007-02-28
2016-03-25
PÓŁNOCNA, 16A, WARSZAWA, 04-763, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-25
2017-01-27
WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie