KRS 0000274976
NIP7811701220
REGON63980736300000
Nazwa"KOMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMAK
Data rejestracji 05 mar 2007 (18 lat temu) 05 mar 2007
Data usunięcia 15 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKIBOWA, 39, POZNAŃ, 61-306, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811701220
data rejestracji 01 lis 2001
status Czynny
65102040270000100208324479
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHALEKSANDRA TERESA KOSOWSKA
Beneficjent
ALEKSANDRA TERESA KOSOWSKA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
PAULINA FOKSOWICZ KĄDZIOŁKA
Wspólnik
2007-03-05
2007-04-23
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10,- ZŁOTYCH.
PRZEMYSŁAW KĄDZIOŁKA
Wspólnik
2007-04-23
2009-11-12
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
KLAUDIUSZ KOSOWSKI
Wspólnik
2007-04-23
2009-11-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA TERESA KOSOWSKA
Wspólnik
2007-04-23
2023-05-15
89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.500,00 ZŁ
YANN MARCZUK
Wspólnik
2007-04-23
2011-03-31
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
KLAUDIUSZ MARIAN KOSOWSKI
Prokurent
2009-11-12
2017-06-06
SAMOISTNA
ALEKSANDRA TERESA KOSOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
PRZEMYSŁAW KĄDZIOŁKA
PREZES ZARZĄDU
2007-04-23
2009-11-12
ALEKSANDRA TERESA KOSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-12
2023-05-15
ALEKSANDRA TERESA KOSOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-23
2009-11-12
PAULINA FOKSOWICZ KĄDZIOŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI.
2007-03-05
2007-04-23
2007-03-05
2007-04-23
"LEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-05
2009-11-12
SPACEROWA, 5, POZNAŃ, 60-480, POZNAŃ, POLSKA
2009-11-12
2013-08-08
FOLWARCZNA, 27B, POZNAŃ, 61-064, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie