KRS 0000274822
NIP9121813735
REGON02047116100000
NazwaIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIAM
Data rejestracji 26 lut 2007 (18 lat temu) 26 lut 2007
Data usunięcia 05 mar 2018 05 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 105, WROCŁAW, 51-166, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWZBIGNIEW ANDRZEJ JACHOWICZ
Wspólnik
2007-02-26
2010-03-09
26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA KRYSTYNA JACHOWICZ
Wspólnik
2007-02-26
2010-03-09
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ZOFIA KOCIOŁEK
Wspólnik
2010-03-09
2015-06-18
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92 000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH).
MAGDALENA BARBARA JACHOWICZ GRZYCH
Wspólnik
2015-06-18
2018-03-05
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW ANDRZEJ JACHOWICZ
Wspólnik
2015-09-17
2018-03-05
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA EWA ZAWADZKA
Prokurent
2012-09-18
2017-06-01
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW ANDRZEJ JACHOWICZ
Prokurent
2007-02-26
2010-03-09
SAMOISTNA
ZBIGNIEW ANDRZEJ JACHOWICZ
Likwidator
2017-06-01
2018-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZATRZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A POZOSTALI INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - KAŻDY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO CZYNNOŚCI PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z PRACOWNIKAMI ZATRUDNIONYMI W SPÓŁCE DOKONUJE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO WYZNACZONA PRZEZ NIEGO OSOBA W GRANICACH UDZIELONEGO JEJ PEŁNOMOCNICTWA.
ANNA EWA ZAWADZKA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-26
2010-03-09
KAROLINA EWA BOROWIEC MIHILEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2016-06-30
ZBIGNIEW ANDRZEJ JACHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-14
2016-06-30
ZBIGNIEW ANDRZEJ JACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-30
2017-06-01
2007-02-26
2016-03-14
"IAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-14
2017-06-01
IAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-26
2008-05-06
LEŚNA, 3, STANOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA
2008-05-06
2010-03-09
LEŚNA, 1, STANOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA
2010-03-09
2012-08-22
BRACI GIERYMSKICH, 156, WROCŁAW, 51-640, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie